Rolf König
wohnhaft in Binningen, aus Deisswil bei Münchenbuchsee Aktuelle Mandate: KÖNIG MEDIENTECHNK Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Rolf König" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rolf König"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Rolf König" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rolf König"
|
|
Rolf König
wohnhaft in Tägerwilen, aus Tägerwilen Aktuelle Mandate: König Handel GmbH Verbundene Personen: Ruedi König So bleiben Sie über "Rolf König" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rolf König"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Rolf König" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rolf König"
|
|
Rolf König
wohnhaft in Frankfurt (DE), aus Deutschland Aktuelle Mandate: Arimedes GmbH Verbundene Personen: Claudia Grimm, Harald Grimm So bleiben Sie über "Rolf König" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rolf König"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Rolf König" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rolf König"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Rolf König leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Rolf König arbeiten
Betreiben von Tonstudios
Handel (landwirtschaftliche Produkte und Tiere)
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Tonstudios
Handel (landwirtschaftliche Produkte und Tiere)
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Rolf König
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Rolf König
Publikationsnummer: HR02-1005821049, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
LANDI Messen, Genossenschaft, in Messen, CHE-106.936.538, Genossenschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2020, Publ. 1005037134).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausammann, Peter, von Meikirch, in Messen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andres, Fritz, von Messen, in Messen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauert, Adrian, von Wengi, in Wengi, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
König, Rolf Adrian, von Iffwil, in Fraubrunnen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Allmen, Markus, von Wilderswil, in Messen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1004811030, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Kunstklause AG, in Bern, CHE-107.871.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2014, S.0, Publ. 1607791).
Firma neu:
Kunstklause AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.01.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Rolf, von Iffwil, in Reedsport Oregon (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Galveston Texas (US), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
König, Thomas, von Iffwil, in Bern, Direktor, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004579518, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Trend4every1 GmbH, in Gipf-Oberfrick, CHE-102.891.316, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2013, S.0, Publ. 1041211).
Firma neu:
Trend4every1 GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.02.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Rolf, von Niederbüren und Basel, in Gipf-Oberfrick, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].